FLAMENCA LAGUNA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle El Siroco, 7
Código Postal 38111
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social FLAMENCA LAGUNA SL
CIF B38979977
Capital Social 3020.0 Euros
Fecha de Constitución 07/04/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ponce Piña Analia Cristina
VINCULACIONES DE FLAMENCA LAGUNA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLAMENCA LAGUNA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ponce Piña Analia Cristina | Administrador Unico | 17/04/2009 | 28/04/2016 |
Ponce Piña Analia Cristina | Socio Unico | 31/05/2012 | 28/04/2016 |
Ponce Piña Analia Cristina | Liquidador | 28/04/2016 | 28/04/2016 |
Roque Alonso Juan Sebastian | Apoderado | 05/06/2009 | 28/04/2016 |
ACTOS BORME DE FLAMENCA LAGUNA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 86, S 8, H TF 45816, I/A 5 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 86, S 8, H TF 45816, I/A 5 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 86, S 8, H TF 45816, I/A 5 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 86, S 8, H TF 45816, I/A 5 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-38
- Otras modificaciones estatutarias: 15. Administración y Representacion.-Los administradores serán nombrados por la Junta General por tiempo indefinido. Podrán ser separados de su cargo en cualquier momento, aunque la separación no conste en el orden del día, por acuerdo de los socios que representen la mayoría del capital social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 86, S 8, H TF 45816, I/A 4 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-38
- C/ SIROCO 7A Bl.B 3 - EDIFICIO LIBRA, LOS ALISIOS (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 86, S 8, H TF 45816, I/A 3 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 86, S 8, H TF 45816, I/A 3 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 85, S 8, H TF 45816, I/A 2 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 84, S 8, H TF 45816, I/A 1 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-38
Dirección:C/ HERACLIO SANCHEZ 16 (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Comienzo de operaciones:07/04/09
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:a).- La importación, exportación, distribución, representación, compra y venta de toda clase de prendas de vestir, calzados y artículos deportivos yde gimnasia, así como toda clase de juegos y juguetes, pudiendo ostentar representaciones de casas nacionales y extranjeras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 84, S 8, H TF 45816, I/A 1 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-38