GRUPO TVHORADADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Victor Perez, 35
Código Postal 30700
Municipio Torre-Pacheco
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO TVHORADADA SL
CIF B30875207
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 10/05/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario TV HORADADA MAR MENOR SL
VINCULACIONES DE GRUPO TVHORADADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO TVHORADADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jordi Alvinya Rovira | Apoderado Solidario | 22/05/2019 | 13/01/2020 |
Jordi Alvinya Rovira | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2018 | 13/01/2020 |
Jose Ignacio Aguirre Alvarez | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2018 | 13/01/2020 |
Jose Ignacio Aguirre Alvarez | Administrador Mancomunado | 26/07/2019 | 13/01/2020 |
Josep Antoni Ambatlle Martin | Administrador Mancomunado | 22/05/2019 | 13/01/2020 |
Josep Antoni Ambatlle Martin | Apoderado Solidario | 22/05/2019 | 13/01/2020 |
TV HORADADA MAR MENOR SL | Socio Unico | 03/07/2013 | 13/01/2020 |
Jordi Alvinya Rovira | Administrador Mancomunado | 22/05/2019 | 26/07/2019 |
AVATEL CAPITAL SL | Administrador Unico | 22/11/2018 | 22/05/2019 |
Ana Jose De Gea Perez | Administrador Mancomunado | 03/07/2013 | 22/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO TVHORADADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 78, S 8, H MU 82508, I/A 8 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 78, S 8, H MU 82508, I/A 8 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 78, S 8, H MU 82508, I/A 8 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975 , F 23, S 8, H MU 82508, I/A 7 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975 , F 23, S 8, H MU 82508, I/A 7 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-30
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975 , F 23, S 8, H MU 82508, I/A 6 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975 , F 22, S 8, H MU 82508, I/A 5 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975 , F 22, S 8, H MU 82508, I/A 5 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975 , F 22, S 8, H MU 82508, I/A 5 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975 , F 21, S 8, H MU 82508, I/A 3 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-30