INMO GOLEMAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Diaz de Haro Maria, 47
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social INMO GOLEMAN SL
CIF B95961199
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 05/06/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Saralegui Ansorena Miguel Maria
VINCULACIONES DE INMO GOLEMAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMO GOLEMAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saralegui Ansorena Miguel Maria | Administrador Unico | 06/06/2019 | 26/04/2021 |
Saralegui Ansorena Miguel Maria | Socio Unico | 06/06/2019 | 26/04/2021 |
Saralegui Ansorena Miguel Maria | Liquidador | 26/04/2021 | 26/04/2021 |
ACTOS BORME DE INMO GOLEMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864 , F 140, S 8, H BI 75579, I/A 3 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864 , F 140, S 8, H BI 75579, I/A 3 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864 , F 140, S 8, H BI 75579, I/A 3 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864 , F 140, S 8, H BI 75579, I/A 3 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-48
- Servicios de mensajería, recadería y reparto y manipulación de correspondencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864 , F 140, S 8, H BI 75579, I/A 2 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864 , F 140, S 8, H BI 75579, I/A 1 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864 , F 140, S 8, H BI 75579, I/A 1 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-48
Dirección:C/ MARIA DIAZ DE HARO 47 3º B (BILBAO)
Comienzo de operaciones:05/06/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMPRAVENTA DE BIENES INMOBILIARIOS POR CUENTA PROPIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864 , F 140, S 8, H BI 75579, I/A 1 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-48