KERALEX LOG SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Rizal, 1
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KERALEX LOG SL
CIF B06830350
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/05/2021
Órgano Administración Administrador único
Propietario Amdour Alexandre
VINCULACIONES DE KERALEX LOG SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KERALEX LOG SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amdour Alexandre | Liquidador | 02/08/2024 | 02/08/2024 |
Amdour Alexandre | Socio Unico | 29/05/2024 | 02/08/2024 |
Amdour Alexandre | Administrador Unico | 15/06/2021 | 02/08/2024 |
Ouraghi Khera | Apoderado Solidario | 16/06/2021 | 02/08/2024 |
Roquero Garcia Casal Carlos | Apoderado Solidario | 16/06/2021 | 02/08/2024 |
Vivero Gonzalez Maria | Apoderado Solidario | 16/06/2021 | 02/08/2024 |
ACTOS BORME DE KERALEX LOG SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 745530, I/A 6 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 745530, I/A 6 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 745530, I/A 6 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 745530, I/A 6 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 745530, I/A 5 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-28
- C/ JOSE RIZAL 1 - PISO 419 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42108 , F 54, S 8, H M 745530, I/A 4 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42108 , F 52, S 8, H M 745530, I/A 3 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42108 , F 52, S 8, H M 745530, I/A 2 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42108 , F 48, S 8, H M 745530, I/A 1 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
Dirección:C/ MARQUES DE URQUIJO 34 - 2º EXTERIOR IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:25/05/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, INTERMEDIACION, AL POR MAYOR O AL POR MENOR, DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTIL, CALZADO Y SUS COMPLEMENTOS, ASI COMO ARTICULOS DE DECORACION Y DE AMUEBLAMIENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42108 , F 48, S 8, H M 745530, I/A 1 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28