NORTIA CAPITAL INVESTMENT HOLDING SL
Dirección social Calle Marques de Villamejor, 6
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NORTIA CAPITAL INVESTMENT HOLDING SL
CIF B58654039
Capital Social 4.771634E7 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 23/02/1988
Página Web www.nortia.com
Nombres Anteriores
- NORTIA BUSINESS CORPORATION SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Lao Hernandez Manuel
Auditor RCM AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE NORTIA CAPITAL INVESTMENT HOLDING SL
VINCULACIONES DE NORTIA CAPITAL INVESTMENT HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORTIA CAPITAL INVESTMENT HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Grau Miro Anna | Apoderado Mancomunado | 19/04/2024 | |
Rodriguez Rosales Jose Miguel | Apoderado Mancomunado | 19/04/2024 | |
Texido Halter Cesar | Apoderado Mancomunado | 19/04/2024 | |
Gray Miro Anna | Apoderado Solidario | 07/08/2023 | |
Forteza Garau Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/08/2023 | |
Manzano Garcia Ignacio Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/08/2023 | |
Texido Halter Cesar | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/08/2023 | |
Alcaraz Garcia Juan Antonio | Apoderado | 03/08/2023 | |
Texido Halter Cesar | Secretario No Consejero | 24/07/2023 | |
Manzano Garcia Ignacio Juan | Apoderado Solidario | 30/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NORTIA CAPITAL INVESTMENT HOLDING SL
- C/ MARQUES DE VILLAMEJOR 6 - PLANTA 1, PUERTA DERE (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 720523, I/A 32 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40600 , F 132, S 8, H M 720523, I/A 31 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40600 , F 132, S 8, H M 720523, I/A 30 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40600 , F 131, S 8, H M 720523, I/A 29 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
- Se publicó por error en la inscripción 26ª y en la 114ª inscrita en Barcelona, los poderes otorgados a GRAY MIRO ANNA, siendo lo correcto GRAY MIRO ANNA, siendo lo correcto GRAU MIRO ANNA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40600 , F 129, S 8, H M 720523, I/A 26 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2024-66-28
- Podrá actuar como sociedad holding, pudiendo al efecto constituir o participar en otras entidades, cualquiera que sea su naturaleza u objeto, mediante la inscripción o adquisición y tenencia de acciones, participaciones o cualquier otro título derivado de las mismas. Forman parte del objeto social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40600 , F 131, S 8, H M 720523, I/A 28 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 21º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40600 , F 131, S 8, H M 720523, I/A 28 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40600 , F 130, S 8, H M 720523, I/A 27 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
- Se publicó por error en la inscripción 27ª el cese de LAO GORINA MANUEL como consejero, vicepresidente y consejero delegado debiendo quedar vigente y lo correcto es su revocación como apoderado nombrado por la 22ª de Barcelona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40600 , F 130, S 8, H M 720523, I/A 27 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40600 , F 130, S 8, H M 720523, I/A 27 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-28