ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA SA - EXTINGUIDA
Municipio Urduña/Orduña
Provincia Bizkaia
Razón Social ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA SA
CIF A48518625
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Villanueva Martinez Jose Antonio | Liquidador | 12/01/2012 | 31/01/2012 |
Alamillo Udaeta Gentza | Gerente | 12/01/2012 | |
Alamillo Udaeta Gentza | Apoderado Mancomunado | 12/01/2012 | |
Alamillo Udaeta Gentza | Apoderado | 12/01/2012 | |
Alberdi Sola Oscar | Consejero | 12/01/2012 | |
Alberdi Sola Oscar | Secretario | 28/10/2010 | 12/01/2012 |
Asin Bustamante Juan Carlos | Consejero | 28/10/2010 | 12/01/2012 |
Barrenetxea Arando Garitaonaindia Igor | Consejero | 28/10/2010 | 12/01/2012 |
Dosal Perez Pilar | Apoderado Mancomunado | 12/01/2012 | |
Estebez Mendizabal Gorka | Consejero | 28/10/2010 | 12/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668 , F 155, S 8, H BI 3184,A , I/ 21 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668 , F 155, S 8, H BI 3184,A , I/ 21 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668 , F 155, S 8, H BI 3184,A , I/ 20 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668 , F 155, S 8, H BI 3184,A , I/ 20 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-48
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668 , F 155, S 8, H BI 3184,A , I/ 20 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-48
Consejero
Gerente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668 , F 155, S 8, H BI 3184,A , I/ 20 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-100-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-241-48
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668 , F 154, S 8, H BI 3184,A , I/ 19 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-48
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668 , F 154, S 8, H BI 3184,A , I/ 19 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-48