PLATA PANAMERICANA SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda General Mitre, 28
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PLATA PANAMERICANA SPAIN SL
CIF B64348543
Capital Social 9006.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 24/10/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PLATA PANAMERICANA SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLATA PANAMERICANA SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alun Robert George Doyle | Consejero | 28/12/2016 | |
Espuny Arazuri Tomas | Liquidador | 28/12/2016 | 28/12/2016 |
Espuny Arazuri Tomas | Secretario | 17/06/2016 | 28/12/2016 |
Espuny Arazuri Tomas | Consejero | 17/06/2016 | 28/12/2016 |
Michael Steinmann | Presidente | 17/06/2016 | 28/12/2016 |
Michael Steinmann | Consejero | 17/06/2016 | 28/12/2016 |
Geoffrey Alan Burns | Presidente | 17/06/2016 | |
Geoffrey Alan Burns | Consejero | 17/06/2016 | |
Salmurri Linares Alvaro | Secretario | 23/07/2015 | 17/06/2016 |
Salmurri Linares Alvaro | Consejero | 07/05/2012 | 17/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLATA PANAMERICANA SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 188, S 8, H B 334993, I/A 8 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 188, S 8, H B 334993, I/A 8 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 188, S 8, H B 334993, I/A 8 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 188, S 8, H B 334993, I/A 7 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 188, S 8, H B 334993, I/A 7 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 188, S 8, H B 334993, I/A 6 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 188, S 8, H B 334993, I/A 6 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-08
Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 187, S 8, H B 334993, I/A 5 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-08
Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 187, S 8, H B 334993, I/A 5 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08