PROGRAMACION FISCAL Y CONTABLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Iscar, 9
Código Postal 47001
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROGRAMACION FISCAL Y CONTABLE SL
CIF B47037304
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROGRAMACION FISCAL Y CONTABLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROGRAMACION FISCAL Y CONTABLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Perez David Alfonso | Administrador Solidario | 14/10/2015 | 20/01/2017 |
Vicente Calvo Susana | Administrador Solidario | 14/10/2015 | 20/01/2017 |
San Jose Lopez Jose Luis | Administrador Unico | 19/10/2010 | 14/10/2015 |
Fuente Martin Jesus | Administrador Solidario | 19/10/2010 | |
Pernas Ramudo Jose Maria | Administrador Solidario | 19/10/2010 | |
San Jose Lopez Jose Luis | Administrador Solidario | 19/10/2010 |
ACTOS BORME DE PROGRAMACION FISCAL Y CONTABLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783 , F 6, S 8, H VA 3317, I/A 5 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-47
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783 , F 6, S 8, H VA 3317, I/A 5 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783 , F 6, S 8, H VA 3317, I/A 5 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-47
- C/ MIGUEL ISCAR 9 1º C (VALLADOLID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783 , F 6, S 8, H VA 3317, I/A 4 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-47
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783 , F 6, S 8, H VA 3317, I/A 4 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783 , F 6, S 8, H VA 3317, I/A 4 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783 , F 6, S 8, H VA 3317, I/A 4 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-202-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-47
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783 , F 6, S 8, H VA 3317, I/A 3 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-47