PUCK 2012 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Provincias / Probintzietako Kalea, 5
Código Postal 31014
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Mapa Ver Mapa
Razón Social PUCK 2012 SL
CIF B71216121
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/12/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Riu Riera Nuria
VINCULACIONES DE PUCK 2012 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUCK 2012 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Riu Riera Nuria | Socio Unico | 28/08/2018 | 02/02/2021 |
Riu Riera Nuria | Administrador Unico | 28/08/2018 | 02/02/2021 |
Riu Riera Nuria | Liquidador Unico | 02/02/2021 | 02/02/2021 |
Panades Olle Miguel | Apoderado | 13/04/2016 | 28/08/2018 |
Pascual Riba Jordi | Apoderado | 13/04/2016 | 28/08/2018 |
Riviere Ribas Ricardo | Socio Unico | 12/01/2015 | 28/08/2018 |
Riviere Ribas Ricardo | Administrador Unico | 12/01/2015 | 28/08/2018 |
Sarro Riu David | Apoderado | 13/04/2016 | 28/08/2018 |
ACTOS BORME DE PUCK 2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 187, S 8, H NA 34659, I/A 7 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-31
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 187, S 8, H NA 34659, I/A 7 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 187, S 8, H NA 34659, I/A 7 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 187, S 8, H NA 34659, I/A 7 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 187, S 8, H NA 34659, I/A 7 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-31
- C/ PROVINCIAS 5 BJ (PAMPLONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 187, S 8, H NA 34659, I/A 6 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-31
- AVDA EGUES 74 1º A - GORRAIZ (EGUES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 187, S 8, H NA 34659, I/A 5 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 186, S 8, H NA 34659, I/A 4 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 186, S 8, H NA 34659, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 186, S 8, H NA 34659, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-31