SANTA CRISTINA ALTAOJA SL - EXTINGUIDA
Municipio Canfranc
Provincia Huesca
Razón Social SANTA CRISTINA ALTAOJA SL
CIF B22054035
Capital Social 8655520.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Página Web www.santacristina.es
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario ACRISPLA DE INVERSIONES SL
VINCULACIONES DE SANTA CRISTINA ALTAOJA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTA CRISTINA ALTAOJA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACRISPLA DE INVERSIONES SL | Socio Unico | 05/07/2021 | 13/01/2022 |
Alierta Izuel Cesareo | Consejero | 13/01/2022 | |
Alierta Izuel Cesareo | Consejero Delegado | 07/04/2016 | 13/01/2022 |
Alierta Izuel Cesareo | Apoderado | 21/12/2016 | 13/01/2022 |
Iranzo Placer Fernando | Presidente | 13/01/2022 | |
Iranzo Placer Fernando | Consejero | 13/01/2022 | |
Iranzo Placer Fernando | Apoderado | 13/01/2022 | |
Iranzo Placer Fernando | Apoderado Solidario | 21/12/2016 | 13/01/2022 |
Murrieta Sanguino Concepcion | Apoderado | 13/01/2022 | |
Sainz De Varanda Alierta Fernando | Secretario | 13/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SANTA CRISTINA ALTAOJA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 124, S 8, H HU 2623, I/A 23 D (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-22
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 124, S 8, H HU 2623, I/A 23 D (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-22
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 124, S 8, H HU 2623, I/A 23 D (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-22
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 124, S 8, H HU 2623, I/A 23 D (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-22
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 124, S 8, H HU 2623, I/A 23 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 122, S 8, H HU 2623, I/A 22 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-22
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 122, S 8, H HU 2623, I/A 22 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-22
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443, L 271, F 137, S 8, H HU 2623, I/A 21 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-22
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443, L 271, F 137, S 8, H HU 2623, I/A 21 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-22
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443, L 271, F 137, S 8, H HU 2623, I/A 20 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-22