STATERA CONSTRUCCION Y REAL ESTATE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Calendula, 95
Código Postal 28109
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social STATERA CONSTRUCCION Y REAL ESTATE SL
CIF B87869814
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/07/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE STATERA CONSTRUCCION Y REAL ESTATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STATERA CONSTRUCCION Y REAL ESTATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chacin Bello Enrique | Representante | 08/01/2018 | 26/06/2024 |
Chacin Bello Enrique Alberto | Representante | 26/06/2024 | 26/06/2024 |
STATERA ASSET MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 31/07/2017 | 26/06/2024 |
STATERA ASSET MANAGEMENT SL | Liquidador | 26/06/2024 | 26/06/2024 |
STATERA ASSET MANAGEMENT SL | Socio Unico | 31/07/2017 | 19/12/2019 |
Palomero De Juan Miguel | Representante | 31/07/2017 | 08/01/2018 |
ACTOS BORME DE STATERA CONSTRUCCION Y REAL ESTATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 650211, I/A 5 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 650211, I/A 5 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 650211, I/A 5 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 650211, I/A 5 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36181 , F 178, S 8, H M 650211, I/A 4 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
- C/ CALENDULA 95 - COMPLEJO EMPRESARIAL MINIPARC I (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36181 , F 177, S 8, H M 650211, I/A 3 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36181 , F 177, S 8, H M 650211, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36181 , F 177, S 8, H M 650211, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36181 , F 175, S 8, H M 650211, I/A 1 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36181 , F 175, S 8, H M 650211, I/A 1 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-28