TORERO FRANQUICIAS SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TORERO FRANQUICIAS SL
CIF B83158840
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
VINCULACIONES DE TORERO FRANQUICIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORERO FRANQUICIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rus Bernardo Cesar | Apoderado | 09/01/2009 | 21/10/2020 |
Serrano Sanchez Manuela | Administrador Concursal | 03/12/2009 | 21/10/2020 |
Alcazar Rus Oscar | Apoderado | 27/01/2010 | |
Escandell Perez Miguel | Apoderado | 27/01/2010 | |
Gonzalez Ayuso Miguel Angel | Apoderado | 27/01/2010 |
ACTOS BORME DE TORERO FRANQUICIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17179 , F 129, S 8, H M 294290, I/A 10 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TORERO FRANQUICIAS SL
Nif:B83158840
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Serrano Sanchez Manuela
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:21/10/2009
Número Procedimiento Concursal:351/2009
Datos Registrales:
Tomo:
17179
Libro:
0
Folio:
129
Hoja:
8-294290
Inscripción:
10
Fecha Inscripción21/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17179 , F 129, S 8, H M 294290, I/A 10 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TORERO FRANQUICIAS SL
Nif:B83158840
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Parte Dispositiva:
Auto que es firme por el que se declara concluso el concurso y cese de las limitaciones de las facultades de administración
Fecha de Resolución:24/09/2020
Número Procedimiento Concursal:351/2009
Datos Registrales:
Tomo:
17179
Libro:
0
Folio:
129
Hoja:
8-294290
Inscripción:
10
Fecha Inscripción21/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17179 , F 129, S 8, H M 294290, I/A 10 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TORERO FRANQUICIAS SL
Nif:B83158840
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Parte Dispositiva:
Auto por el que se declara concluso el concurso
Fecha de Resolución:24/09/2020
Número Procedimiento Concursal:351/2009
Datos Registrales:
Tomo:
17179
Libro:
0
Folio:
129
Hoja:
8-294290
Inscripción:
10
Fecha Inscripción21/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17179 , F 129, S 8, H M 294290, I/A 10 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17179 , F 129, S 8, H M 294290, I/A 9 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17179 , F 129, S 8, H M 294290, I/A 8 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TORERO FRANQUICIAS SL
Nif:B83158840
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Serrano Sanchez Manuela
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:21/10/2009
Número Procedimiento Concursal:351/2009
Datos Registrales:
Tomo:
17179
Libro:
0
Folio:
129
Hoja:
8-294290
Inscripción:
B
Fecha Inscripción03/12/2009
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17179 , F 129, S 8, H M 294290, I/A B (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TORERO FRANQUICIAS SL
Nif:B83158840
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:09/09/2009
Número Procedimiento Concursal:351/2009
Datos Registrales:
Tomo:
17179
Libro:
0
Folio:
129
Hoja:
8-294290
Inscripción:
A
Fecha Inscripción24/09/2009
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17179 , F 129, S 8, H M 294290, I/A A (24/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-152-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17179 , F 128, S 8, H M 294290, I/A 7 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28