TOROS DEL MARQUES SL - EXTINGUIDA
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social TOROS DEL MARQUES SL
CIF B11729704
Actividad Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas
Propietario CAPA SL
VINCULACIONES DE TOROS DEL MARQUES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOROS DEL MARQUES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPA SL | Socio Unico | 08/08/2014 | 26/09/2014 |
Domecq Argueso Fernando Manuel | Apoderado | 07/11/2013 | 26/09/2014 |
Domecq De Argueso Fernando Manuel | Apoderado Solidario | 07/11/2013 | |
Domecq De Argueso Tomas Maria | Apoderado Solidario | 07/11/2013 |
ACTOS BORME DE TOROS DEL MARQUES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 52, S 8, H CA 17960, I/A 9 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 52, S 8, H CA 17960, I/A 9 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 52, S 8, H CA 17960, I/A 8 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 51, S 8, H CA 17960, I/A 7 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-11
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 50, S 8, H CA 17960, I/A 6 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-11
- la explotación de toda clase de ganadería, incluida la brava y por tanto, la crianza, reproducción y comercialización de ganadería. También podrá realizar labores agrícolas, ganaderas y forestales de fincas rústicas y eventualmente la comercialización e industrialización de los productos obtenidos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 50, S 8, H CA 17960, I/A 5 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-11
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 8 .- La sociedad será regida, administrada y representada por un Administrador Unico; dos o más Administradores que actuarán de forma solidaria o mancomunada, con un mínimo de dos y un máximo de cinco; o por un Consejo de Administración integrado por tres miembros como mínimo y doce como
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 50, S 8, H CA 17960, I/A 5 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-111-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-89-11
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-92-11