LAMEIRO MEDINA ISRAEL
Informe ejecutivo de LAMEIRO MEDINA ISRAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LAMEIRO MEDINA ISRAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONFITEOR ITG SL | Apoderado Solidario | 11/10/2018 | |
SILVIEW SL | Apoderado | 06/04/2018 | |
BEAUTMOON SPAIN SL | Apoderado | 02/04/2018 |
VINCULACIONES DE LAMEIRO MEDINA ISRAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAMEIRO MEDINA ISRAEL
Empresa: AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arcas Diaz Maria Jesus
- Avila Casanova Llorente Joaquin
- Beltran Chabrera Eva
- Carpena Manso Pedro
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Carretero Culebra Monica
- Casares Uriz Marcos
- Castillo Calvo Isabel
- Cueva Peña Alejandro
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Del Valle Gastaminza Juan Ignacio
- Diaz Losada Jose Miguel
- Diaz Martinez Daniel
- Dominguez Rodriguez Sergio
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Fernandez Miguelez Fatima
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Merino Benito
- Garcia Mirasol Beatriz
- Garcia Muñoz Laura
- Gomez Riquelme Esperanza
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Montero Antonio Maria
- Guerrero Garcia Sergio Manuel
- Hernandez Cola Maria Carmen
- Hernandez Perez Susana
- Herrera Barrero Pilar
- Iglesias Caballero Eva
- Jimenez Esteban Francisco Javier
- Jimenez Mate Borja
- Lameiro Medina Israel
- Lara Lopez Lucia
- Magro Horcajad Antonio
- Maldonado Manrique Jose Antonio
- Marin Delgado Francisco Javier
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Mateos Gomez Alberto
- Mocong Abeso Rebeca
- Montero Montero Cristina
- Moure Rejas Rosalia
- Moure Rejas Rosalia
- Moure Rejas Rosalia
- Muñoz Rodriguez Diego Javier
- Murcia Hurtado Veronica
- Nieva Sanchez Antonio
- Nuñez Fernandez Raul
- Olivo De Miguel Jaime
- Ortiz Mora Diego
- Pedrosa Alvarez Cristina
- Perez Sanz Jose Antonio
- Pontigas Tuero Julia
- Quesada Coello Leticia
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Rial Vazquez Maria
- Rodriguez Alonso Emilio
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Perez Beatriz
- Ruiz Fernandez Angel
- Saiz Ruiz Fernando
- Salas Ramirez Javier
- Santander Ortega Jose Miguel
- Sanz Rodriguez Manuel
- Sousa Torres Antonio
- Tomas Ana Vicente
- Torres Gimenez Maria Alba
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Villalba Bayon Wencesla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38762 , F 43, S 8, H M 431049, I/A 189 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-28
Empresa: LOCAIROL ITG SL
Apoderado
- Arcas Diaz Maria Jesus
- Beltran Chabrera Eva
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Carretero Culebra Monica
- Cobian Garrigosa Eduardo
- Colmenarejo Requejo Azucena
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Mirasol Beatriz
- Gonzalez Fernandez Maria
- Hernandez Perez Susana
- Herrera Barrero Pilar
- Iglesias Caballero Eva
- Lameiro Medina Israel
- Maconig Abeso Rebeca
- Marco Saez Ana Belen
- Martin Delgado Francisco Javier
- Moure Rejas Rosalia
- Ortiz Mora Diego
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Sanz Jose Antonio
- Pontigas Tuero Julia
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Retamar Lopez Laura
- Reyner De Elias Jaime
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rubio Calero Antonio
- Salas Ramirez Javier
- Sobrino Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37732 , F 217, S 8, H M 651451, I/A 31 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Empresa: LOCAIROL ITG SL
Apoderado Solidario
- Arcas Diaz Maria Jesus
- Avila Casanova Llorente Joaquin
- Cantos Rodriguez Ramon
- Carpena Manso Pedro
- Carretero Culebra Monica
- Casares Uriz Marcos
- Castillo Calvo Isabel
- Colmenarejo Requejo Azucena
- Del Valle Gastaminza Juan Ignacio
- Diaz Losada Jose Miguel
- Diaz Martinez Daniel
- Dominguez Rodriguez Sergio
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Fernandez Miguelez Fatima
- Fernandez Sobrino Manuel
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Merino Benito
- Garcia Mirasol Beatriz
- Garcia Muñoz Laura
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Montero Antonio Maria
- Guerrero Garcia Sergio Manuel
- Hernandez Cola Maria Carmen
- Herrera Barrero Pilar
- Iglesias Caballero Eva
- Jimenez Esteban Francisco Javier
- Jimenez Mate Borja
- Lameiro Medina Israel
- Lara Lopez Lucia
- Lara Soto Juan
- Maldonado Manrique Jose Antonio
- Marin Delgado Francisco Javier
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Mateos Gomez Alberto
- Mocong Abeso Rebeca
- Montero Martinez Daniel
- Montero Montero Cristina
- Moure Rejas Rosalia
- Muñoz Rodriguez Diego Javier
- Murcia Hurtado Veronica
- Nieva Sanchez Antonio
- Ortiz Mora Diego
- Pedrosa Alvarez Cristina
- Peinado Rosillo Maria
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Sanz Jose Antonio
- Pontigas Tuero Julia
- Quesada Coello Leticia
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Retamar Lopez Laura
- Rial Vazquez Maria
- Rodriguez Alonso Emilio
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rubio Calero Antonio
- Ruiz Fernandez Angel
- Saiz Ruiz Fernando
- Salas Ramirez Javier
- Sanz Rodriguez Manuel
- Segura Fernandez Cristina
- Sousa Torres Antonio
- Tomas Ana Vicente
- Torres Gimenez Maria Alba
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Villalba Bayon Wencesla
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37732 , F 217, S 8, H M 651451, I/A 30 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Empresa: VENIRA ITG SL
Apoderado
- Arcas Diaz Maria Jesus
- Avila Casanova Llorente Joaquin
- Beltran Chabrera Eva
- Carpena Manso Pedro
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Carretero Culebra Monica
- Casares Uriz Marcos
- Castillo Calvo Isabel
- Colmenarejo Requejo Azucena
- Cueva Peña Alejandro
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Del Valle Gastaminza Juan Ignacio
- Diaz Losada Jose Miguel
- Diaz Martinez Daniel
- Dominguez Rodriguez Sergio
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Fernandez Miguelez Fatima
- Garcia Merino Benito
- Garcia Mirasol Beatriz
- Garcia Muñoz Laura
- Gomez Riquelme Esperanza
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Montero Antonio Maria
- Guerrero Garcia Sergio Manuel
- Hernandez Cola Maria Carmen
- Hernandez Perez Susana
- Herrera Barrero Pilar
- Iglesias Caballero Eva
- Jimenez Esteban Francisco Javier
- Jimenez Mate Borja
- Lameiro Medina Israel
- Lara Lopez Lucia
- Lara Soto Juan
- Magro Horcajad Antonio
- Maldonado Manrique Jose Antonio
- Marin Delgado Francisco Javier
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Mateos Gomez Alberto
- Millan Martin Beatriz
- Mocong Abeso Rebeca
- Montero Martinez Daniel
- Montero Montero Cristina
- Moure Rejas Rosalia
- Muñoz Rodriguez Diego Javier
- Murcia Hurtado Veronica
- Nieva Sanchez Antonio
- Ortiz Mora Diego
- Pedrosa Alvarez Cristina
- Peinado Rosillo Maria
- Peño Olalla Pilar
- Perez Sanz Jose Antonio
- Pontigas Tuero Julia
- Quesada Coello Leticia
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Retamar Lopez Laura
- Rodriguez Alonso Emilio
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rubio Calero Antonio
- Ruiz Fernandez Angel
- Saiz Ruiz Fernando
- Salas Ramirez Javier
- Santander Ortega Jose Miguel
- Sanz Rodriguez Manuel
- Segura Fernandez Cristina
- Sousa Torres Antonio
- Tomas Ana Vicente
- Torres Gimenez Maria Alba
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Villalba Bayon Wencesla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42942 , F 208, S 8, H M 661424, I/A 25 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Empresa: CONFITEOR ITG SL
Apoderado
- Arcas Diaz Maria Jesus
- Beltran Chabrera Eva
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Carretero Culebra Monica
- Cobian Garrigosa Eduardo
- Colmenarejo Requejo Azucena
- Fernandez Sobrino Manuel
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Mirasol Beatriz
- Gonzalez Fernandez Maria
- Hernandez Perez Susana
- Herrera Barrero Pilar
- Herrera Barrero Pilar
- Iglesias Caballero Eva
- Lameiro Medina Israel
- Maconig Abeso Rebeca
- Marco Saez Ana Belen
- Marin Delgado Francisco Javier
- Moure Rojas Rosalia
- Ortiz Mora Diego
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Sanz Jose Antonio
- Pontigas Tuero Julia
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Retamar Lopez Laura
- Reyner De Elias Jaime
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rubio Calero Antonio
- Salas Ramirez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38101 , F 184, S 8, H M 651448, I/A 32 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Empresa: LOCAIROL ITG SL
Apoderado Solidario
- Aierbe Segurola Elena
- Arcas Diaz Maria Jesus
- Arroyo Martin Jose Maria
- Aspiazu Gordillo Ramon
- Avila Casanova Llorente Joaquin
- Bastos Chirinos Katerine
- Bernaus Salinas Lluis
- Borrego Caro Andres
- Burgueño Municio Susana
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Campos Ruiz Vanesa
- Cañadas Sanchez Elisabet
- Cantos Rodriguez Ramon
- Carpena Manso Pedro
- Carrascalejo Sanchez Gema
- Carrasco Castillo Clara Maria
- Carreras Albujar Anna
- Carretero Culebra Monica
- Casares Uriz Marcos
- Castilla Rodriguez Antonio
- Castillo Calvo Isabel
- Colmenarejo Requejo Azucena
- Colon Dominguez Andres
- De La Rosa Sanchez Eva Maria
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Del Valle Gastaminza Juan Ignacio
- Diaz Losada Jose Miguel
- Diaz Martinez Daniel
- Diaz Mendez Axtriz
- Dominguez Piedehierro Rebeca
- Dominguez Rodriguez Sergio
- Espinosa Moya Noemi
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Fernandez Gonzales Ana Belen
- Fernandez Miguelez Fatima
- Fernandez Nuñez Raul
- Fernandez Sobrino Manuel
- Flores Sarro David
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Luaces Cristina Mariana
- Garcia Merino Benito
- Garcia Mirasol Beatriz
- Garcia Muñoz Laura
- Gil Asenjo Jose Javier
- Gil More Alberto
- Gili Aguila Maria Mar
- Gonzalez Coello Mariano
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Montero Antonio Maria
- Gonzalez Viniegra Adriana
- Guerrero Garcia Sergio Manuel
- Heras Pizarro Angel Ismael
- Hernandez Cola Maria Carmen
- Hernandez Iglesia Juan Carlos
- Herranz Cejudo Ricardo
- Herrera Barrero Pilar
- Hinojosa Hernandez Manuel Maria
- Ibarzo Martinez Sergio
- Iglesias Caballero Eva
- Iglesias Gonzalez Jesus
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jimenez Esteban Francisco Javier
- Jimenez Lucena Rafael
- Jimenez Mate Borja
- Lameiro Medina Israel
- Lara Lopez Lucia
- Lara Soto Juan
- Lucendo Abarca Maria Aranzazu
- Luna Laurenti Gabriel Enrique
- Maldonado Manrique Jose Antonio
- Marin Delgado Francisco Javier
- Martin Gonzalez Beatriz
- Martin Herrero Elena
- Martin Molinero Jose Luis
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Martin Tome Maria Del Carmen
- Martinez Prieto Alberto
- Mas Barcos Susanna
- Mateo Hernandez Rayco
- Mateos Gomez Alberto
- Matias Sanchez Jorge
- Medina Manzanera Antonio
- Miralles Ros Lidia
- Miron Perez Luis
- Mocong Abeso Rebeca
- Montero Martinez Daniel
- Montero Montero Cristina
- Moreno Selva Maria Paz
- Morillo Ortiz Francisco
- Moure Rejas Rosalia
- Munar Sanchez Bartolome
- Muñoz Rodriguez Diego Javier
- Murcia Hurtado Veronica
- Nieva Sanchez Antonio
- Nievas Jurado Gemma
- Notario Ruiz Dolores
- Olivieri Perez Yatzuri Carolina
- Ortega Gonzalez Jose Ignacio
- Ortiz Mora Diego
- Pastor Martinez Laura
- Pedrosa Alvarez Cristina
- Peinado Rosillo Maria
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Sanz Jose Antonio
- Pontigas Tuero Julia
- Quesada Coello Leticia
- Real Ureña Raquel
- Recover Gomez Marta
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Retamar Lopez Laura
- Rial Vazquez Maria
- Robuffo Rayna Maria Constanza
- Rodriguez Alonso Emilio
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rojas Martinez Jorge
- Rubio Calero Antonio
- Ruiz Araque Susana
- Ruiz Fernandez Angel
- Saiz Ruiz Fernando
- Salamanca Cortina Marta
- Salas Ramirez Javier
- San Clemente Garcia Esther
- Sanahuja Esbri Marta
- Sanz De Madrid Fernando
- Sanz Rodriguez Manuel
- Sarabia Moreno Natalia
- Segura Fernandez Cristina
- Sicilia Capdevilla Ariadna
- Sousa Torres Antonio
- Suarez Navarrete Emililo
- Tomas Ana Vicente
- Torijano Lorenzo Maria Adoracion
- Torres Gimenez Maria Alba
- Valle Gimenez Gregorio
- Valle Marcos Matilde
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Varela Amaro Jesus
- Vega Lopez Veronica
- Ventas Pavon Luis-alberto
- Ventura Alvarez Eva Maria
- Verdu Martin-montalvo Jesus
- Villalba Bayon Wencesla
- Villegas Alonso Maria Dolores
- Villoria De La Iglesia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 195, S 8, H M 651451, I/A 9 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: CONFITEOR ITG SL
Apoderado Solidario
- Aierbe Segurola Elena
- Arcas Diaz Maria Jesus
- Arroyo Martin Jose Maria
- Aspiazu Gordillo Ramon
- Avila Casanova Llorente Joaquin
- Bastos Chirinos Katerine
- Bernaus Salinas Lluis
- Borrego Caro Andres
- Burgueño Municio Susana
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Campos Ruiz Vanesa
- Cañadas Sanchez Elisabet
- Cantos Rodriguez Ramon
- Carpena Manso Pedro
- Carrascalejo Sanchez Gema
- Carrasco Castillo Clara Maria
- Carreras Albujar Anna
- Carretero Culebra Monica
- Casares Uriz Marcos
- Castilla Rodriguez Antonio
- Castillo Calvo Isabel
- Colmenarejo Requejo Azucena
- Colon Dominguez Andres
- De La Rosa Sanchez Eva Maria
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Del Valle Gastaminza Juan Ignacio
- Diaz Losada Jose Miguel
- Diaz Martinez Daniel
- Diaz Mendez Axtriz
- Dominguez Piedehierro Rebeca
- Dominguez Rodriguez Sergio
- Espinosa Moya Noemi
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Fernandez Gonzales Ana Belen
- Fernandez Miguelez Fatima
- Fernandez Nuñez Raul
- Fernandez Sobrino Manuel
- Flores Sarro David
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Luaces Cristina Mariana
- Garcia Merino Benito
- Garcia Mirasol Beatriz
- Garcia Muñoz Laura
- Gil Asenjo Jose Javier
- Gil More Alberto
- Gili Aguila Maria Mar
- Gonzalez Coello Mariano
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Montero Antonio Maria
- Gonzalez Viniegra Adriana
- Guerrero Garcia Sergio Manuel
- Heras Pizarro Angel Ismael
- Hernandez Cola Maria Carmen
- Hernandez Iglesia Juan Carlos
- Herranz Cejudo Ricardo
- Herrera Barrero Pilar
- Hinojosa Hernandez Manuel Maria
- Ibarzo Martinez Sergio
- Iglesias Caballero Eva
- Iglesias Gonzalez Jesus
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jimenez Esteban Francisco Javier
- Jimenez Lucena Rafael
- Jimenez Mate Borja
- Lameiro Medina Israel
- Lara Lopez Lucia
- Lara Soto Juan
- Lucendo Abarca Maria Aranzazu
- Luna Laurenti Gabriel Enrique
- Maldonado Manrique Jose Antonio
- Marin Delgado Francisco Javier
- Martin Gonzalez Beatriz
- Martin Herrero Elena
- Martin Molinero Jose Luis
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Martin Tome Maria Del Carmen
- Martinez Prieto Alberto
- Mas Barcos Susanna
- Mateo Hernandez Rayco
- Mateos Gomez Alberto
- Matias Sanchez Jorge
- Medina Manzanera Antonio
- Miralles Ros Lidia
- Miron Perez Luis
- Mocong Abeso Rebeca
- Montero Martinez Daniel
- Montero Montero Cristina
- Moreno Selva Maria Paz
- Morillo Ortiz Francisco
- Moure Rejas Rosalia
- Munar Sanchez Bartolome
- Muñoz Rodriguez Diego Javier
- Murcia Hurtado Veronica
- Nieva Sanchez Antonio
- Nievas Jurado Gemma
- Notario Ruiz Dolores
- Olivieri Perez Yatzuri Carolina
- Ortega Gonzalez Jose Ignacio
- Ortiz Mora Diego
- Pastor Martinez Laura
- Pedrosa Alvarez Cristina
- Peinado Rosillo Maria
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Sanz Jose Antonio
- Pontigas Tuero Julia
- Quesada Coello Leticia
- Real Ureña Raquel
- Recover Gomez Marta
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Retamar Lopez Laura
- Rial Vazquez Maria
- Robuffo Rayna Maria Constanza
- Rodriguez Alonso Emilio
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rojas Martinez Jorge
- Rubio Calero Antonio
- Ruiz Araque Susana
- Ruiz Fernandez Angel
- Saiz Ruiz Fernando
- Salamanca Cortina Marta
- Salas Ramirez Javier
- San Clemente Garcia Esther
- Sanahuja Esbri Marta
- Sanz De Madrid Fernando
- Sanz Rodriguez Manuel
- Sarabia Moreno Natalia
- Segura Fernandez Cristina
- Sicilia Capdevilla Ariadna
- Sousa Torres Antonio
- Suarez Navarrete Emililo
- Tomas Ana Vicente
- Torijano Lorenzo Maria Adoracion
- Torres Gimenez Maria Alba
- Valle Gimenez Gregorio
- Valle Marcos Matilde
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Varela Amaro Jesus
- Vega Lopez Veronica
- Ventas Pavon Luis-alberto
- Ventura Alvarez Eva Maria
- Verdu Martin-montalvo Jesus
- Villalba Bayon Wencesla
- Villegas Alonso Maria Dolores
- Villoria De La Iglesia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 156, S 8, H M 651448, I/A 9 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Empresa: VENIRA ITG SL
Apoderado
- Aierbe Segurola Elena
- Arbones-davila Navarro Joaquin
- Arcas Diaz Maria Jesus
- Arroyo Martin Jose Maria
- Aspiazu Gordillo Ramon
- Avila Casanova Llorente Joaquin
- Bastos Chirinos Katerine
- Beltran Chabrera Eva
- Bernaus Salinas Lluis
- Borrego Caro Andres
- Burgueño Municio Susana
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Campos Ruiz Vanesa
- Cañadas Sanchez Elisabet
- Carpena Manso Pedro
- Carrascalejo Sanchez Gema
- Carrasco Castillo Clara Maria
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Carreras Albujar Anna
- Carretero Culebra Monica
- Casares Uriz Marcos
- Castilla Rodriguez Antonio
- Castillo Calvo Isabel
- Cedena Sanchez-cabezudo Begoña
- Colmenarejo Requejo Azucena
- Colon Dominguez Andres
- Cueva Peña Alejandro
- De La Rosa Sanchez Eva Maria
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Del Valle Gastaminza Juan Ignacio
- Diaz Losada Jose Miguel
- Diaz Martinez Daniel
- Diaz Mendez Axtriz
- Dominguez Piedehierro Rebeca
- Dominguez Rodriguez Sergio
- Espinosa Moya Noemi
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Fernandez Gonzales Ana Belen
- Fernandez Miguelez Fatima
- Flores Sarro David
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Merino Benito
- Garcia Mirasol Beatriz
- Garcia Muñoz Laura
- Gil Asensio Jose-javier
- Gil More Alberto
- Gili Aguila Maria Del Mar
- Gomez Riquelme Esperanza
- Gonzalez Coello Mariano
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Montero Antonio Maria
- Gonzalez Viniegra Adriana
- Guerrero Garcia Sergio Manuel
- Guillen Esquivel Cesar
- Heras Pizarro Angel Ismael
- Hernandez Cola Maria Carmen
- Hernandez Iglesia Juan Carlos
- Hernandez Perez Susana
- Herranz Cejudo Ricardo
- Herrera Barrero Pilar
- Hinojosa Hernandez Manuel Maria
- Ibarzo Martinez Sergio
- Iglesias Caballero Eva
- Iglesias Gonzalez Jesus
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jimenez Esteban Francisco Javier
- Jimenez Lucena Rafael
- Jimenez Mate Borja
- Lameiro Medina Israel
- Lara Lopez Lucia
- Lara Soto Juan
- Lucendo Abarca Maria Aranzazu
- Luna Laurenti Gabriel Enrique
- Magro Horcajad Antonio
- Maldonado Manrique Jose Antonio
- Marin Delgado Francisco Javier
- Martin Herrero Elena
- Martin Molinero Jose Luis
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Martin Tome Maria Del Carmen
- Martinez Garcia Begoña
- Martinez Prieto Alberto
- Mas Barcos Susanna
- Mateo Hernandez Rayco
- Mateos Gomez Alberto
- Matias Sanchez Jorge
- Medina Manzanera Antonio
- Miralles Ros Lidia
- Miron Perez Luis
- Mocong Abeso Rebeca
- Montero Martinez Daniel
- Montero Montero Cristina
- Moreno Selva Maria Paz
- Morillo Ortiz Francisco
- Moure Rejas Rosalia
- Munar Sanchez Bartolome
- Muñoz Rodriguez Diego Javier
- Murcia Hurtado Veronica
- Nieva Sanchez Antonio
- Nievas Jurado Gemma
- Noreña Fanconi Maria Beatriz
- Notario Ruiz Dolores
- Nuñez Fernandez Raul
- Olivieri Perez Yatzuri Carolina
- Ortega Gonzalez Jose Ignacio
- Ortiz Mora Diego
- Pastor Martinez Laura
- Pedrosa Alvarez Cristina
- Peinado Rosillo Maria
- Peño Olalla Pilar
- Perez Sanz Jose Antonio
- Pontigas Tuero Julia
- Quesada Coello Leticia
- Recover Gomez Marta
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Retamar Lopez Laura
- Rial Vazquez Maria
- Robuffo Rayna Maria Constanza
- Rodriguez Alonso Emilio
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rojas Martinez Jorge
- Rubio Calero Antonio
- Ruiz Araque Susana
- Ruiz Fernandez Angel
- Saiz Ruiz Fernando
- Salamanca Cortina Marta
- Salas Ramirez Javier
- San Clemente Garcia Esther
- Sanahuja Esbri Marta
- Santander Ortega Jose Miguel
- Sanz De Madrid Fernando
- Sanz Rodriguez Manuel
- Sarabia Moreno Natalia
- Segura Fernandez Cristina
- Sicilia Capdevilla Ariadna
- Sousa Torres Antonio
- Suarez Navarrete Emililo
- Tomas Ana Vicente
- Torijano Lorenzo Maria Adoracion
- Torres Gimenez Maria Alba
- Valle Gimenez Gregorio
- Valle Marcos Matilde
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Varela Amaro Jesus
- Vega Lopez Veronica
- Ventas Pavon Luis-alberto
- Ventura Alvarez Eva Maria
- Verdu Martin-montalvo Jesus
- Villalba Bayon Wencesla
- Villegas Alonso Maria Dolores
- Villoria De La Iglesia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37526 , F 162, S 8, H M 661424, I/A 6 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
Empresa: AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SL
Apoderado
- Aierbe Segurola Elena
- Arbones-davila Navarro Joaquin
- Arcas Diaz Maria Jesus
- Arroyo Martin Jose Maria
- Aspiazu Gordillo Ramon
- Avila Casanova Llorente Joaquin
- Bastos Chirinos Katerine
- Beltran Chabrera Eva
- Bernaus Salinas Lluis
- Borrego Caro Andres
- Burgueño Municio Susana
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Campos Ruiz Vanesa
- Cañadas Sanchez Elisabet
- Carpena Manso Pedro
- Carrascalejo Sanchez Gema
- Carrasco Castillo Clara Maria
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Carreras Albujar Anna
- Carretero Culebra Monica
- Casares Uriz Marcos
- Castilla Rodriguez Antonio
- Castillo Calvo Isabel
- Cedena Sanchez-cabezudo Begoña
- Colmenarejo Requejo Azucena
- Colon Dominguez Andres
- Cueva Peña Alejandro
- De La Rosa Sanchez Eva Maria
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Del Valle Gastaminza Juan Ignacio
- Diaz Losada Jose Miguel
- Diaz Martinez Daniel
- Diaz Mendez Axtriz
- Dominguez Piedehierro Rebeca
- Dominguez Rodriguez Sergio
- Espinosa Moya Noemi
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Fernandez Gonzales Ana Belen
- Fernandez Miguelez Fatima
- Flores Sarro David
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Merino Benito
- Garcia Mirasol Beatriz
- Garcia Muñoz Laura
- Gil Asensio Jose-javier
- Gil More Alberto
- Gili Aguila Maria Del Mar
- Gomez Riquelme Esperanza
- Gonzalez Coello Mariano
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Montero Antonio Maria
- Gonzalez Viniegra Adriana
- Guerrero Garcia Sergio Manuel
- Guillen Esquivel Cesar
- Heras Pizarro Angel Ismael
- Hernandez Cola Maria Carmen
- Hernandez Iglesia Juan Carlos
- Hernandez Perez Susana
- Herranz Herranz Ricardo C Ricardo
- Herrera Barrero Pilar
- Hinojosa Hernandez Manuel Maria
- Ibarzo Martinez Sergio
- Iglesias Caballero Eva
- Iglesias Gonzalez Jesus
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jimenez Esteban Francisco Javier
- Jimenez Lucena Rafael
- Jimenez Mate Borja
- Lameiro Medina Israel
- Lara Lopez Lucia
- Lara Soto Juan
- Lopez- Ibor Vega-penichet Veronica Maria
- Lucendo Abarca Maria Aranzazu
- Luna Laurenti Gabriel Enrique
- Magro Horcajad Antonio
- Maldonado Manrique Jose Antonio
- Marin Delgado Francisco Javier
- Martin Herrero Elena
- Martin Molinero Jose Luis
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Martin Tome Maria Del Carmen
- Martinez Garcia Begoña
- Martinez Prieto Alberto
- Mas Barcos Susanna
- Mateo Hernandez Rayco
- Mateos Gomez Alberto
- Matias Sanchez Jorge
- Medina Manzanera Antonio
- Miralles Ros Lidia
- Miron Perez Luis
- Mocong Abeso Rebeca
- Montero Martinez Daniel
- Montero Montero Cristina
- Moreno Selva Maria Paz
- Morillo Ortiz Francisco
- Moure Rejas Rosalia
- Munar Sanchez Bartolome
- Muñoz Rodriguez Diego Javier
- Murcia Hurtado Veronica
- Nieva Sanchez Antonio
- Nievas Jurado Gemma
- Noreña Fanconi Maria Beatriz
- Notario Ruiz Dolores
- Nuñez Fernandez Raul
- Olivieri Perez Yatzuri Carolina
- Ortega Gonzalez Jose Ignacio
- Ortiz Mora Diego
- Pastor Martinez Laura
- Pedrosa Alvarez Cristina
- Peinado Rosillo Maria
- Peño Olalla Pilar
- Perez Sanz Jose Antonio
- Pontigas Tuero Julia
- Quesada Coello Leticia
- Recover Gomez Marta
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Retamar Lopez Laura
- Rial Vazquez Maria
- Robuffo Rayna Maria Constanza
- Rodriguez Alonso Emilio
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rojas Martinez Jorge
- Rubio Calero Antonio
- Ruiz Araque Susana
- Ruiz Fernandez Angel
- Saiz Ruiz Fernando
- Salamanca Cortina Marta
- Salas Ramirez Javier
- San Clemente Garcia Esther
- Sanahuja Esbri Marta
- Santander Ortega Jose Miguel
- Sanz De Madrid Fernando
- Sanz Rodriguez Manuel
- Sarabia Moreno Natalia
- Segura Fernandez Cristina
- Sicilia Capdevila Ariadna
- Sousa Torres Antonio
- Suarez Navarrete Emililo
- Tomas Ana Vicente
- Torijano Lorenzo Maria Adoracion
- Torres Gimenez Maria Alba
- Valle Gimenez Gregorio
- Valle Marcos Matilde
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Varela Amaro Jesus
- Ventas Pavon Luis-alberto
- Ventura Alvarez Eva Maria
- Verdu Martin-montalvo Jesus
- Villalba Bayon Wencesla
- Villegas Alonso Maria Dolores
- Villoria De La Iglesia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36762 , F 92, S 8, H M 431049, I/A 144 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Empresa: SILVIEW SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Arbones-davila Navarro Joaquin
- Arroyo Martin Jose Maria
- Aspiazu Gordillo Ramon
- Balbuena Moreno Manuel Jesus
- Bastos Chirinos Katerine
- Bedia Compostizo Carlos
- Beltran Chabrera Eva
- Bernaus Salinas Luis
- Blanco Fernandez Berta
- Blazquez Arjona Nuria
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Carles Madrid Laura
- Carpena Manso Pedro
- Carrascalejo Sanchez Gema
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Carreras Albujar Anna
- Carrero Rivilla Gema
- Carretero Culebra Monica
- Casares Uriz Marcos
- Castilla Rodriguez Antonio
- Cebrian Segarra Roberto
- Cobian Garrigosa Eduardo
- Colmenarejo Requejo Azucena
- De Caceres Gil Miguel Angel
- De La Torre San Evaristo Olaya
- De Miguel Hierro Maria Jesus
- Diaz Cazorla Emilio
- Diaz Diaz Fernando Jose
- Dominguez Piedehierro Rebeca
- Espinosa Moya Noemi
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Estelrich Salas Luis Miguel
- Fernandez Alija Javier
- Fernandez Miguelez Fatima
- Fernandez Nuñez Raul
- Flores Sarro David
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Luaces Cristina Mariana
- Garcia Merino Benito
- Garcia Mirasol Beatriz
- Garcia Muñoz Laura
- Garcia Olmo Antonio Manuel
- Garcia- Villamil Garcia-porrero Gloria
- Gargallo Acin Carmen
- German Echegoyen Josep
- Gil Asenjo Jose Javier
- Gili Aguila Maria Del Mar
- Gonzalez Coello Mariano
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Granado Jesus
- Gonzalez Parra Mayra
- Gonzalez Viniegra Adriana
- Guillen Esquivel Cesar
- Haro Alamo Sara Laura
- Hernandez Iglesias Juan Carlos
- Hernandez Perez Susana
- Hernandez Yebenes Javier
- Herrera Barrero Pilar
- Hinojosa Hernandez Manuel Maria
- Ibarzo Martinez Sergio
- Iglesias Caballero Eva
- Iglesias Diaz Nuria Maria
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jimenez Lucena Rafael
- Jimenez Mate Borja
- Jimenez Rivera Silvia
- Lameiro Medina Israel
- Lara Lopez Lucia
- Llongueras Vilardell Daniel
- Lopez Lopez Noelia
- Lopez Rubio Alberto
- Madrid Perez Pedro
- March Garrido Maria Ascension
- Marco Saez Ana Belen
- Marin Delgado Francisco Javier
- Marquetti Torres Claudia
- Martin Herrero Elena
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Martinez Prieto Alberto
- Matias Sanchez Jorge
- Millan Martin Beatriz
- Miralles Ros Lidia
- Molinero Garcia Raquel
- Moral Martinez Begoña
- Moure Rejas Rosalia
- Muela Cabello Maria Angela
- Murcia Hurtado Veronica
- Nievas Jurado Gemma
- Notario Ruiz Dolores
- Ortega Gonzalez Jose Ignacio
- Ortiz Mora Diego
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Castejon Miguel
- Perez Lajara Martin
- Perez Martinez Vanessa
- Perez Sanz Jose Antonio
- Pizarro Alfonso Cristina
- Puchades Perez Oscar
- Recover Gomez Marta
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Retamar Lopez Laura
- Reyner De Elias Jaime
- Rion Bea Elisabet
- Robles Netto Beatriz
- Robuffo Reyna Maria Constanza
- Rodenas Sanchez Mari Carmen
- Rodriguez Alonso Emilio
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Escobar Maria Del Carmen
- Rubio Calero Antonio
- Ruiz Fernandez Angel
- Salamanca Cortina Marta
- Sanchez Gomez Joaquina
- Sanchez-talavera Martin David
- Santolaya Perez Jose Maria
- Sarabia Moreno Natalia
- Segura Valderrama Antonio Jesus
- Sepulveda Rodriguez Ana Maria
- Serrano Lopez Victor Manuel
- Sicilia Capdevila Ariadna
- Sotomayor Perez Esther
- Suarez Castro Olga
- Tomas Ana Vicente
- Torijano Lorenzo Maria Adoracion
- Torres Rubio Francisco Javier
- Valle Gimenez Gregorio
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Ventas Pavon Luis-alberto
- Vera Lopez Veronica
- Verdu Martin-montalvo Jesus
- Vidal Plaza Jaume
- Villoria De La Iglesia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35166 , F 214, S 8, H M 632360, I/A 11 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
VER MAS ACTOS
Información de LAMEIRO MEDINA ISRAEL
Mostramos los datos de LAMEIRO MEDINA ISRAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAMEIRO MEDINA ISRAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos