AGNODICE VAGINAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Fotografo Francisco Cano, 113
Código Postal 03540
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGNODICE VAGINAL SL
CIF B42651349
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/05/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE AGNODICE VAGINAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGNODICE VAGINAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Ibañez Silvia | Administrador Mancomunado | 17/01/2020 | 08/05/2023 |
Fernandez Ibañez Silvia | Liquidador | 08/05/2023 | 08/05/2023 |
Rivera Marco Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 17/01/2020 | 08/05/2023 |
Bruno Gil Patricia | Administrador Unico | 11/06/2019 | 17/01/2020 |
ACTOS BORME DE AGNODICE VAGINAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 200, S 8, H A 165596, I/A 3 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 200, S 8, H A 165596, I/A 3 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 200, S 8, H A 165596, I/A 3 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-03
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 200, S 8, H A 165596, I/A 3 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-03
- AVDA DE FOTOGRAFO FRANCISCO CANO 113 60 (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 200, S 8, H A 165596, I/A 2 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 200, S 8, H A 165596, I/A 2 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 200, S 8, H A 165596, I/A 2 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 200, S 8, H A 165596, I/A 2 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 199, S 8, H A 165596, I/A 1 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-03
Dirección:C/ GENERAL ROS DE OLANO 18 Esc.A ATICO DC (ALICANTE)
Comienzo de operaciones:30/05/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:las actividades de marketing sanitario, estético y en actividades relacionadas con la salud, la estética y la formación sanitaria. Actividades de comercializacioón y distribución de aparatología sanitaria y formación para el uso y manejo de dichos aparatos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 199, S 8, H A 165596, I/A 1 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-03