TELEPIENSOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Europa, 8
Código Postal 28922
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TELEPIENSOS SL
CIF B81087025
Actividad Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
Página Web www.telepiensos.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario KIWOKO PET SL
VINCULACIONES DE TELEPIENSOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELEPIENSOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Espineira Cristina | Liquidador | 29/12/2021 | 29/12/2021 |
KIWOKO PET SL | Administrador Unico | 08/11/2017 | 29/12/2021 |
KIWOKO PET SL | Socio Unico | 08/11/2017 | 29/12/2021 |
Mulder Fort Paul Frederic | Representante | 07/10/2020 | 29/12/2021 |
Archanco Murga Francisco-javier | Apoderado | 18/12/2017 | 21/12/2020 |
Gutierrez Garcia De Cortazar Alvaro | Apoderado | 18/12/2017 | 21/12/2020 |
Osa Otero Javier | Representante | 08/11/2017 | 07/10/2020 |
Fulljames Pepita Carole | Administrador Solidario | 08/11/2017 | |
Navarro Sanchez Joaquin | Administrador Solidario | 08/11/2017 | |
TAURO 3 HOLDING SL | Socio Unico | 13/11/2013 | 08/11/2017 |
ACTOS BORME DE TELEPIENSOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40986 , F 1, S 8, H M 147243, I/A 12 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40986 , F 1, S 8, H M 147243, I/A 12 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40986 , F 1, S 8, H M 147243, I/A 12 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40986 , F 1, S 8, H M 147243, I/A 12 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40986 , F 1, S 8, H M 147243, I/A 11 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9149 , F 127, S 8, H M 147243, I/A 10 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9149 , F 127, S 8, H M 147243, I/A 10 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-28
- AVDA DE EUROPA 8 - ENTRADA POR CALLE ESTRASBURGO (ALCORCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9149 , F 127, S 8, H M 147243, I/A 9 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9149 , F 125, S 8, H M 147243, I/A 8 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
- El ejercicio o explotación de las siguientes actividades: 1.- Fabricacion, importacion y distribución al por menor y al por mayor de productos de consumo publico, relacionados con animales de compañia. 2.- Prestacion de servicios, relacionados con los animales de compañia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9149 , F 123, S 8, H M 147243, I/A 7 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-28